12月28日晚,中集集團發(fā)布公告稱,公司董事長李建紅因工作安排原因,提請辭去公司董事長、董事及在各董事會專門委員會的全部職務(wù)。
李建紅確認與公司、董事會及監(jiān)事會并無意見分歧,亦不存在任何與其辭任有關(guān)的其他事宜需要通知公司股東。
自1995年3月起,李建紅歷任中集集團董事、董事長、副董事長,并于2010年10月25日起再次擔(dān)任公司董事長。
2010年8月至2014年7月李建紅曾任招商局集團有限公司總裁、董事。2014年7月2日,李建紅被任命為招商局集團董事長。此前的4月23日,招商局集團原董事長傅育寧調(diào)任華潤集團董事長,李建紅暫時主持招商局集團工作。
李建紅簡歷
李建紅,1956年5月出生,英國東倫敦大學(xué)工商管理碩士,吉林大學(xué)經(jīng)濟管理專業(yè)碩士。高級經(jīng)濟師。
現(xiàn)任招商局集團有限公司董事長,招商局能源運輸股份有限公司董事長、中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事長、招商局華建公路投資有限公司董事長、招商局國際有限公司副主席。在中遠集團工作期間,曾任中遠南通船廠廠長、中遠工業(yè)公司總經(jīng)理、中國遠洋運輸(集團)總公司總裁助理、總經(jīng)濟師、副總裁,兼任中遠投資(新加坡)有限公司董事長、遠洋地產(chǎn)控股有限公司董事局主席、中遠船務(wù)工程集團有限公司董事長、南通中遠川崎船舶工程有限公司中方董事長、中國遠洋控股股份有限公司董事、中遠太平洋有限公司董事、中遠國際控股有限公司董事以及中國造船工程學(xué)會副理事長、中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會副會長等職務(wù)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格