5月10日下午消息,康佳發(fā)布公告稱,公司副總裁林蓋科因個(gè)人原因辭職,自2016年5月9日起生效。
林蓋科目前還分別兼任康佳下屬控股子公司博羅康佳印制板有限公司和博羅康佳精密科技有限公司的董事長職務(wù),以及康佳參股公司映瑞光電科技(上海)有限公司的董事職務(wù),康佳稱將盡快向博羅康佳印制板有限公司、博羅康佳精密科技有限公司和映瑞光電科技(上海)有限公司推薦董事候選人,并將要求博羅康佳印制板有限公司和博羅康佳精密科技有限公司董事會盡快辦理董事長變更手續(xù)。
資料顯示,林蓋科1972年出生,本科學(xué)歷,工程師。歷任康佳集團(tuán)研發(fā)中心新型顯示設(shè)計(jì)所所長,康佳集團(tuán)數(shù)字平板事業(yè)部副總經(jīng)理,康佳集團(tuán)彩電事業(yè)部副總經(jīng)理等職務(wù)?,F(xiàn)任康佳集團(tuán)副總裁,其任期為2014年04月04日至2017年04月04日。
根據(jù)康佳2015年年報(bào)披露的信息顯示,林蓋科2015年在康佳的稅前總薪酬為131.1萬元。
此外,康佳2015年年報(bào)披露的信息還顯示,2015年其高管團(tuán)隊(duì)變動(dòng)頻繁。
董事局主席陳躍華,2014年12月08日上任,2015年05月28日離職;
總裁劉鳳喜,2014年04月04日上任,2015年06月18日離職;
財(cái)務(wù)總監(jiān)黃志強(qiáng),2014年05月26日上任,2015年06月18日離職;
副總裁宋振華,2015年06月18日上任,2015年09月25日離職;
總裁劉丹,2015年06月18日上任,2015年09月28日離職;
副總裁萬里波;2015年05月19日上任;2015年12月14日離職。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格