據(jù)中國核建網(wǎng)站2月1日消息,日前,國務(wù)院國資委任命陳書堂同志為中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師。國務(wù)院國資委黨委任命陳書堂同志為中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司黨組成員。
陳書堂被任命為中國核建集團(tuán)總會(huì)計(jì)師、黨組成員
陳書堂中國核建官網(wǎng)資料圖
陳書堂簡(jiǎn)歷
陳書堂,1962年9月出生,1981年9月參加工作,中共黨員,武漢水利電力大學(xué)管理工程系管理科學(xué)專業(yè)畢業(yè),研究生、工學(xué)碩士,高級(jí)會(huì)計(jì)師。
1981年9月在河南省平頂山供銷社從事會(huì)計(jì)工作;
1982年10月至1993年8月任河南第一火電建設(shè)公司財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng);
1993年8月至1995年10月任河南電力建設(shè)總公司財(cái)務(wù)部主任、總會(huì)計(jì)師;
1995年10月至1997年12月任華中電力集團(tuán)財(cái)務(wù)公司河南分公司負(fù)責(zé)人;
1997年12月至2000年8月任華中電力集團(tuán)財(cái)務(wù)公司副總經(jīng)理;
2000年8月至2003年3月任中國電力財(cái)務(wù)有限公司華中分公司總經(jīng)理兼黨委書記;
2003年3月至2005年8月任中國電力財(cái)務(wù)公司總經(jīng)理助理兼人事部主任;
2005年8月至2008年11月任山西省電力公司總會(huì)計(jì)師;
2008年11月至2013年7月任英大國際信托有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、董事、總經(jīng)理兼黨組副書記;
2013年7月任中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司人事勞動(dòng)部主任;
2014年3月任中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān);
2016年1月任中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司黨組成員、總會(huì)計(jì)師。(簡(jiǎn)歷來源:中國核建官網(wǎng))
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格