1月16日,南昌東湖區(qū)十五屆人大五次會(huì)議在完成各項(xiàng)議程后閉幕,會(huì)議選舉李云峰為東湖區(qū)人民政府區(qū)長。同日下午,青云譜區(qū)十五屆人大五次會(huì)議在完成各項(xiàng)議程后閉幕,會(huì)議選舉孫毅為青云譜區(qū)人民政府區(qū)長。
李云峰個(gè)人簡介
李云峰,男,1969年1月生。
1985.08---1988.08南昌師范學(xué)校普師班學(xué)生
1988.08---1989.11南昌市郊區(qū)湖坊鄉(xiāng)上海路小學(xué)、湖坊中學(xué)教師
1989.11---1995.10南昌市郊區(qū)人大常委會(huì)干部(1992.03---1993.03,下派南昌市郊區(qū)羅家鎮(zhèn)月坊村掛職鍛煉村委會(huì)副主任;1995.04---1995.11,下派南昌市郊區(qū)蛟橋鎮(zhèn)楓景村參加基層組織建設(shè)工作組)
1995.11---2000.07共青團(tuán)南昌市郊區(qū)委副書記(1997.03---2000.07,借調(diào)南昌市郊區(qū)企業(yè)改革一線指揮部工作)
2000.07---2001.12共青團(tuán)南昌市郊區(qū)委書記
2001.12---2002.11南昌市青山湖區(qū)塘山鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長(2002.09,江西省委組織部派江蘇省蘇州市相城區(qū)掛職鍛煉)
2002.11---2006.06南昌市青山湖區(qū)委常委(2004.12---2005.12,掛職鍛煉省建設(shè)廳城建處副處長)
2006.06---2010.01南昌市市政公用事業(yè)局副局長、黨委委員
2010.01---2013.03南昌市城市管理委員會(huì)(執(zhí)法局)副主任(副局長)、黨委委員
2013.03—2015.01南昌市西湖區(qū)委副書記
2015.01至今東湖區(qū)委副書記、區(qū)政府區(qū)長
孫毅個(gè)人簡介
孫毅,男,漢族,江蘇無錫人,1969年1月生,大學(xué)文化,1995年5月加入中國共產(chǎn)黨,1987年8月參加工作。
1984.09南昌師范學(xué)校普師班學(xué)生
1987.08南昌市干家巷小學(xué)教師
1989.10共青團(tuán)南昌市西湖區(qū)委干部
1995.05共青團(tuán)南昌市西湖區(qū)委副書記
1998.06南昌市西湖區(qū)委宣傳部副部長兼區(qū)文明辦主任
1998.11南昌市西湖區(qū)禾草街街道黨工委副書記、街辦主任
2002.04南昌市西湖區(qū)禾草街街道黨工委書記、紀(jì)工委書記
2002.11南昌市灣里區(qū)委常委、組織部部長
2011.07南昌市青山湖區(qū)委副書記
(1996.08-1998.12中央黨校函授學(xué)院政法專業(yè)學(xué)習(xí);2000.08-2002.08下派至進(jìn)賢縣衙前鄉(xiāng)瓦子陂村掛職鍛煉任黨委副書記;1999.09-1999.12南昌市委黨校第16期青干班學(xué)習(xí))
2014.05南昌市青云譜區(qū)委副書記
2015.01至今南昌市青云譜區(qū)委副書記、區(qū)政府區(qū)長
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格