任樂天
任元林
任元林之子任樂天將正式接棒執(zhí)掌揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán),帶領(lǐng)中國最大的民營造船集團(tuán)續(xù)寫夢想,再次啟航。
4月7日,揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)發(fā)布公告,任元林將在即將召開的年度股東大會上卸任執(zhí)行董事長職務(wù),由其子任樂天接任。
公告顯示,任樂天從英國倫敦南岸大學(xué)碩士畢業(yè)回國后進(jìn)入揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)工作,目前擔(dān)任揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)的首席執(zhí)行官,負(fù)責(zé)整體造船業(yè)務(wù)。
公告稱,揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)董事會已經(jīng)審查并考慮任樂天的資格和經(jīng)驗(yàn),并根據(jù)提名委員會的建議,批準(zhǔn)任命任樂天為公司執(zhí)行董事兼董事長。在被任命為執(zhí)行董事長后,任樂天仍將保留現(xiàn)有的首席執(zhí)行官職務(wù)。
另外,在任元林卸任揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)執(zhí)行董事兼董事長職務(wù)之后,任樂天將不在擔(dān)任任元林的代替董事。
據(jù)國際船舶網(wǎng)了解,任樂天從一名普通員工做起,先后擔(dān)任過翻譯、施工員、分段車間主任、項(xiàng)目組副總指揮、項(xiàng)目管理部副部長等職務(wù)。自2006年起,任樂天開始擔(dān)任揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)各級業(yè)務(wù)部門的管理職務(wù),并于2015年5月1日擔(dān)任公司首席執(zhí)行官。任元林曾在2016年年報(bào)中表示,“接班人計(jì)劃”進(jìn)展順利。
去年8月14日,揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)在任元林休假的四個月時間里,任樂天代理揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)董事長一職。
與此同時,揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)還宣布,任命副總經(jīng)理宋書明為執(zhí)行董事,宋書明目前負(fù)責(zé)合資公司揚(yáng)子三井造船的整體業(yè)務(wù)運(yùn)營,并領(lǐng)導(dǎo)著揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)的第二個銷售和市場部門。宋書明從2019年8月開始擔(dān)任揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理、揚(yáng)子三井造船首席執(zhí)行官和江蘇揚(yáng)子江海洋油氣裝備有限公司總經(jīng)理,之前曾任職揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理助理、江蘇揚(yáng)子江船廠有限公司總經(jīng)理。
此外,揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)董事會還任命Toe Teow Heng擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事。作為一名基金經(jīng)理,Toe Teow Heng在2001年10月至2014年9月期間擔(dān)任ICH Capital Pte Ltd首席執(zhí)行官,從2009年1月至2014年6月?lián)蜪CH Partners Ltd.董事,從2015年5月至2020年4月2日期間擔(dān)任GEM Asset Management Pte Ltd(原ICH Gemini Pte Ltd)首席執(zhí)行官。曾在天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格